Sitzungsteilnehmer |
Dagmar Ungethüm-Ancker | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.04.2006 | 31.05.2018 | von 01.04.2006 bis 31.05.2018 | Bürgervorsteherin | Bürgervorsteherin |
Christian Andresen | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 22.04.2022 | von 01.06.2013 bis 22.04.2022 | 2. stellv. Bürgervorsteher | 2. stellv. Bürgervorsteher |
Michael Arendt | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.11.2008 | 31.05.2023 | von 01.11.2008 bis 31.05.2023 | |
Astrid Beyer | B`90/ Die Grünen | B`90/ Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 | |
Barbara Bock | SSW (Fraktionsvorsitzende) | SSW (Fraktionsvorsitzende) Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | | von 01.06.2018 | |
Lars Braack | SPD (Fraktionsvorsitzender) | SPD (Fraktionsvorsitzender) Stadtvertretung | Stadtvertretung | 04.02.2014 | | von 04.02.2014 | 2. stellv. Bürgermeister | 2. stellv. Bürgermeister |
Annemie Dick | B´90/ Die Grünen | B´90/ Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 30.10.2020 | von 01.06.2018 bis 30.10.2020 | |
Norbert Dick | B`90/Die Grünen | B`90/Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2008 | 31.05.2023 | von 01.06.2008 bis 31.05.2023 | |
Marina Eibich | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.12.2015 | von 01.06.2013 bis 31.12.2015 | |
Friedrich Wilhelm Federlin | B`90/ Die Grünen | B`90/ Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 24.11.2021 | von 01.06.2018 bis 24.11.2021 | |
Günter Felske | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 | |
Renate Felske | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Antje Fosket | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 02.08.2022 | | von 02.08.2022 | |
Stefan Fughe | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Florian Funk | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Frank Germighausen | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | | von 01.06.2018 | 1. stellv. Bürgervorsteher | 1. stellv. Bürgervorsteher |
Corinna Graunke | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 | |
Corinna Graunke | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2019 | 31.05.2023 | von 01.06.2019 bis 31.05.2023 | |
Thomas Grohmann | CDU (Fraktionsvorsitzender) | CDU (Fraktionsvorsitzender) Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | | von 01.06.2013 | |
Arne Haar | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 | |
Hülya Hellmanns | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 29.02.2020 | von 01.06.2018 bis 29.02.2020 | |
Katja Holz | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Uwe Horns | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 | 2. stellv. Bürgervorsteher | 2. stellv. Bürgervorsteher |
Rommy Kakoschky | B´90/Die Grünen | B´90/Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 26.11.2021 | 31.05.2023 | von 26.11.2021 bis 31.05.2023 | |
Peter Koch | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.03.2019 | von 01.06.2013 bis 31.03.2019 | |
Marta Kraft | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 13.07.2004 | 31.05.2019 | von 13.07.2004 bis 31.05.2019 | |
Dirk Langenstein | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 | |
Dirk Langenstein | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.04.2019 | | von 01.04.2019 | |
Axel Langkowski | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 | |
Axel Langkowski | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Max Marquardt | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 21.08.2019 | | von 21.08.2019 | |
Matthias Mau | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2008 | 31.05.2018 | von 01.06.2008 bis 31.05.2018 | 1. Stellv. Bürgermeister | 1. Stellv. Bürgermeister |
Ilona Mende | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 13.07.2004 | 31.05.2018 | von 13.07.2004 bis 31.05.2018 | |
Rainer Moll | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 13.07.2004 | 30.06.2019 | von 13.07.2004 bis 30.06.2019 | |
Frank Georg Nickel | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | | von 01.06.2018 | |
Karsten Poppner | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2008 | 31.05.2023 | von 01.06.2008 bis 31.05.2023 | |
Volker Ramge | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 | |
Bente Reimer | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 30.06.2019 | von 01.06.2018 bis 30.06.2019 | |
Bente Reimer | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Dr. Kevin Sander | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Harald Schacht | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 | |
Thorsten Schacht | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2023 | von 01.06.2013 bis 31.05.2023 | |
Michael-Sven Schattka | B 90 / Die Grünen | B 90 / Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 31.01.2011 | 31.05.2018 | von 31.01.2011 bis 31.05.2018 | |
Andreas Scheller | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 | |
Philipp Schmitt | CDU (Bürgerl.) | CDU (Bürgerl.) Stadtvertretung | Stadtvertretung | 13.07.2004 | 31.05.2018 | von 13.07.2004 bis 31.05.2018 | |
Helmut Schulz | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 13.07.2004 | 31.05.2023 | von 13.07.2004 bis 31.05.2023 | Bürgervorsteher | Bürgervorsteher |
Andrea Sellig | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.03.2020 | 31.05.2023 | von 01.03.2020 bis 31.05.2023 | |
Ralph Sieber | B´90/ Die Grünen (Fraktionsvorsitzender) | B´90/ Die Grünen (Fraktionsvorsitzender) Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Jürgen Strahl | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 27.01.2016 | 31.05.2018 | von 27.01.2016 bis 31.05.2018 | |
Jürgen Strahl | SPD | SPD Stadtvertretung | Stadtvertretung | 21.08.2019 | 31.05.2023 | von 21.08.2019 bis 31.05.2023 | |
Harald Stührwold | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2013 | 31.05.2018 | von 01.06.2013 bis 31.05.2018 | |
Horst Trauzettel | CDU | CDU Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.01.2020 | 31.05.2023 | von 01.01.2020 bis 31.05.2023 | 1. stellv. Bürgermeister | 1. stellv. Bürgermeister |
Klaus Westhölter | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2018 | 31.05.2023 | von 01.06.2018 bis 31.05.2023 | |
Heike Wilhelmsen | B`90/Die Grünen | B`90/Die Grünen Stadtvertretung | Stadtvertretung | 16.12.2020 | | von 16.12.2020 | |
|
Marcus Petersen | LWG | LWG Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |
Stefanie Weide | SSW | SSW Stadtvertretung | Stadtvertretung | 01.06.2023 | | von 01.06.2023 | |